Auskünfte zu Marc Dominique Adam
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marc Dominique Adam
Publikationsnummer: 7019046, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Warlomont-Anger-Stiftung, in Bern, CH-035.7.016.244-9, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2012, Publ. 6643330).
Urkundenänderung:
23.11.2012.
Zweck neu:
Das Vermögen dieser Stiftung wird folgenden Institutionen gewidmet: Der Stiftung Konzert Theater Bern KTB, Anteil 1/2;
verschiedenen, wohltätigen Institutionen.
wie:
die Berner Blindenfürsorge, die Invalidenfürsorge, die Fürsorge für tuberkulöse Kinder der Stadt Bern und andere ähnliche Institutionen, auf Antrag der zuständigen Direktion der Stadt Bern, Anteil 1/4;
der Stiftung Musikschule Konservatorium Bern, Anteil 1/8;
der Hochschule der Künste, Fachbereich Musik, Anteil 1/8.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adam, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gawriloff, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märki, Stephan Amadeus, von Brugg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stocker, Anton, von Abtwil, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6318738, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Theatergenossenschaft Bern, in Bern, CH-035.5.003.048-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2010, S. 6, Publ. 5689542).
Firma neu:
Theatergenossenschaft Bern in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fornasa, Gino, von Kerns, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Anton, von Abtwil, in Biel BE, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adam, Marc Dominique, französischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arni, Hans, von Biezwil, in Worb, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Huber, Henri, von Hausen am Albis, in Spiegel bei Bern (Köniz), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: in Spiegel bei Bern, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Binggeli, Herbert Dr., von Rüschegg, in Rapperswil BE, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4578294, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Warlomont-Anger-Stiftung, in Bern, CH-035.7.016.244-9, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2007, S. 3, Publ. 3753928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Fischer, Rudolf, von Bern, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Hansueli, von Auswil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gramss, Eike, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebersold, Thomas Dr., von Bern, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adam, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brotbeck, Roman Dr., von Eschenz, in St-Clément (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diem, Katharina, von Herisau, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käch, Marianne, von Luzern und Menznau, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Olibet, Edith, von Rheineck, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmitt, Werner, von Flums, in Liebefeld (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].