Urs Beat Zwahlen
wohnhaft in 3150 Wahlern, aus Rüschegg Aktuelle Mandate: Vermont Verkleidungstechnik AG, Vermont Verkleidungstechnik AG Verbundene Personen: Andreas Bühlmann So bleiben Sie über "Urs Beat Zwahlen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Beat Zwahlen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs Beat Zwahlen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Beat Zwahlen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Urs Beat Zwahlen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Urs Beat Zwahlen arbeiten
BranchCode_n/a
Sonstige Bautätigkeit
BranchCode_n/a
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Urs Beat Zwahlen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Beat Zwahlen
Publikationsnummer: 1002961, Handelsregister-Amt Bern, (36)
VERELLI GmbH, in Schwarzenburg, CH-035.4.032.370-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, Publ. 6759752).
Firma neu:
VERELLI GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.06.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellens-Kerckhoffs, Francienne, niederländische Staatsangehörige, in Schwarzenburg, Gesellschafterin, mit 525 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ellens, Daniel Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Schwarzenburg, Gesellschafter, mit 525 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneller, Nicola, von Felsberg, in Bern, Gesellschafter, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwahlen, Urs, von Rüschegg, in Wahlern (Schwarzenburg), Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 525 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schwarzenburg (Wahlern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6727294, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Vermont Verkleidungstechnik AG, in Schwarzenburg, CH-035.3.000.136-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, S. 5, Publ. 4974298).
Domizil neu:
Milkenstrasse 85, 3152 Mamishaus.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Urs Beat, von Rüschegg, in Schwarzenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zwahlen, Urs, Mitglied und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Andreas, von Guggisberg, in Schwarzenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5483170, Handelsregister-Amt Bern, (36)
VERELLI GmbH, in Guggisberg, CH-035.4.032.370-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2007, S. 5, Publ. 4146774).
Statutenänderung:
09.12.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Überbauung und die Veräusserung von sowie die Beteiligung an Grundstücken aller Art im In- und Ausland. Des weiteren bezweckt sie die Erbringung von Beratungen aller Art sowie die Vermietung, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien. Sie kann Zweigniederlassungen in der ganzen Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Handel mit Waren aller Art. Im Übrigen kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirter, Manfred, von Mühlethurnen, in Schwarzenburg (Wahlern), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellens-Kerckhoffs, Francienne, niederländische Staatsangehörige, in Milken (Guggisberg), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 525 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Zwahlen, Urs, von Rüschegg, in Schwarzenburg (Wahlern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 525 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Ellens, Daniel Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Milken (Guggisberg), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 525 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Schneller, Nicola, von Felsberg, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].