Christine Zuber
wohnhaft in Stammheim, aus Spiez und Hombrechtikon Aktuelle Mandate: Olga Mayenfisch Stiftung Verbundene Personen: Kuno Werner Rechsteiner, Urs Christoph Rechsteiner, Marianne Nydegger-Jöhr So bleiben Sie über "Christine Zuber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Zuber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Zuber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Zuber"
|
|
Christine Zuber
wohnhaft in Meggen, aus Buchs (SG), Sevelen, Fischingen und Wil (SG) Aktuelle Mandate: Karl Zuber, eidg. dipl. Florist, Flowerevents Verbundene Personen: Karl Zuber So bleiben Sie über "Christine Zuber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Zuber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Zuber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Zuber"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Zuber leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Zuber arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Handel (sonstiges)
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Christine Zuber
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Zuber
Publikationsnummer: HR02-1005013416, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Olga Mayenfisch Stiftung, in Zürich, CHE-102.058.608, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, S.0, Publ. 1621819).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Urs, von Appenzell und Zürich, in Maur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Zuber, Christine, von Spiez und Hombrechtikon, in Stammheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Waltalingen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rechsteiner, Dr. Kuno W., von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rechsteiner, Kuno W., Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1868971, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen Genossenschaft, in Adligenswil, CHE-107.247.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Christine, von Wil SG, Buchs SG, Sevelen und Fischingen, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennhauser, Bruno, von Zürich und Lütisburg, in Beromünster, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neudorf].
Publikationsnummer: 4067020, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil, in Adligenswil, CH-100.5.003.857-8, Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen die Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen,... Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2007, S. 9, Publ. 3973712).
Statutenänderung:
24.03.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil Genossenschaft. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Verwaltungsrat: mindestens drei Mitglieder].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emch, Sylvia, von Adligenswil und Luzern, in Adligenswil, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuarin];
Zuber, Christine, von Wil SG, Buchs SG, Sevelen und Fischingen, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.