Marc Zosso
wohnhaft in Stansstad, aus Schmitten (FR) Aktuelle Mandate: K. Bucher Immobilien-Treuhand AG Verbundene Personen: Claudia Verena Käslin-Barmettler, Andrea Erna Herber-Imboden, Christoph Alfons Herber So bleiben Sie über "Marc Zosso" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marc Zosso"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marc Zosso" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marc Zosso"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marc Zosso leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marc Zosso arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Marc Zosso
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marc Zosso
Publikationsnummer: HR02-1005471657, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Patientenkompetenz, in Männedorf, CHE-112.401.493, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005051480).
Urkundenänderung:
17.03.2022.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
c/o Schnell Treuhand AG, Goethestrasse 21, 8712 Stäfa.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nagel, Prof. Dr. Gerhard, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Heinz, von Wädenswil, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zosso, Marcel, von Tafers, in Wangen (SZ), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofstetter, Dominic, von Schänis, in Maienfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005220114, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
SPITEX OBERMARCH, in Schübelbach, CHE-108.633.882, Verein (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3541145).
Sitz neu:
Galgenen.
Domizil neu:
Wägitalstrasse 22, 8854 Siebnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Dr. Max, von Zürich, in Galgenen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Risi, Verena, von Calanca, in Wangen (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Schnyder, Margaretha, genannt Margrith, von Vorderthal, in Vorderthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balcon, Nathalie, von Günsberg, in Wollerau, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauchenstein, Dr. Gabriele, von Schübelbach, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Zosso, Marcel, von Tafers, in Wangen (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten.
Publikationsnummer: HR02-1005051480, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Patientenkompetenz, in Männedorf, CHE-112.401.493, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, S.0, Publ. 3120619).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zosso, Marcel, von Tafers, in Wangen (SZ), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.