Grégoire Félix Zimmermann
wohnhaft in Vétroz, aus Eggerberg Aktuelle Mandate: ZIMMERMANN & FILS SA, ZIM IMMOBILIER SA Verbundene Personen: Olivier Zimmermann, Olivier Sierre Zimmermann So bleiben Sie über "Grégoire Félix Zimmermann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Grégoire Félix Zimmermann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Grégoire Félix Zimmermann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Grégoire Félix Zimmermann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Grégoire Félix Zimmermann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Grégoire Félix Zimmermann arbeiten
Herstellung von Gütern aus Metall
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Herstellung von Gütern aus Metall
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Grégoire Félix Zimmermann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Grégoire Félix Zimmermann
Publikationsnummer: HR01-1006120922, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
ZIMMERMANN & FILS SA, à Chalais, CHE-340.842.739, Route de Chippis 69, 3966 Chalais, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
28.06.2024. 19.07.2024.
But:
La société a pour but l'exploitation d'un atelier de construction métallique, avec toutes les activités afférentes. La société peut acquérir et vendre des immeubles (à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE), en Suisse et à l'étranger. La société peut accorder des prêts. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, détenir et gérer des participations financières, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, tant en Suisse qu'à l'étranger.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Faits qualifiés:
Apport en nature: selon contrat de transfert de patrimoine du 28.06.2024 et avenant du 19.07.2024, la société reprend une partie des actifs à hauteur de CHF 689'503.92 et des passifs envers les tiers pour CHF 333'348.99 de "ZIM Immobilier SA" à Chalais (CHE-206.276.760), contre remise de 100 actions nominatives de CHF 1'000.00 imputées sur le capital.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Zimmermann, Olivier, de Lens, à Lens, administrateur unique, avec signature individuelle;
Zimmermann, Grégoire, de Eggerberg, à Vétroz, secrétaire (hors-conseil), avec signature individuelle;
AUDITEM SA (CHE-163.098.293), à Sierre, organe de révision.
Publikationsnummer: HR02-1005717206, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
ZIMMERMANN & FILS Construction métallique SA, à Chalais, CHE-206.276.760, société anonyme (No. FOSC 116 du 18.06.2020, Publ. 1004914260). [biffé: Selon déclaration du 06.03.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.].
Inscription ou modification de personne(s):
Zimmermann, Grégoire Félix, de Eggerberg, à Vétroz, secrétaire (hors-conseil), avec signature individuelle [précédemment: à Sierre];
AUDITEM SA (CHE-163.098.293), à Sierre, organe de révision.
Publikationsnummer: 4167749, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
ZIMMERMANN & FILS Construction métallique SA, à Chalais, CHE-206.276.760, société anonyme (No. FOSC 73 du 17.04.2015, Publ. 2104177).
Inscription ou modification de personne(s):
Zimmermann, Olivier René, de Eggerberg, à Lens, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: secrétaire, administrateur, avec signature individuelle, sans mode de signature inscrit];
Zimmermann, Grégoire Félix, de Eggerberg, à Sierre, secrétaire (hors-conseil), avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].