Ursula Zimmerli
wohnhaft in Riehen, aus Basel Aktuelle Mandate: Zimmerli Messtechnik AG Verbundene Personen: Christine Barbara Vincenzi-Zimmerli, Peter Christian Zimmerli jun., Peter Werner Zimmerli-Guldimann So bleiben Sie über "Ursula Zimmerli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Zimmerli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ursula Zimmerli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Zimmerli"
|
|
Ursula Zimmerli
wohnhaft in Stein am Rhein, aus Zürich Aktuelle Mandate: DIRECT Investment AG Verbundene Personen: David Oliver Zimmerli, Daniel Zimmerli So bleiben Sie über "Ursula Zimmerli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Zimmerli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ursula Zimmerli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Zimmerli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ursula Zimmerli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ursula Zimmerli arbeiten
Handel (Maschinen)
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Handel (Maschinen)
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Ursula Zimmerli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ursula Zimmerli
Publikationsnummer: 6668230, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
DIRECT Investment AG, bisher in Zürich, CH-020.3.022.645-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2010, S. 27, Publ. 5579266).
Gründungsstatuten:
14.12.1999.
Statutenänderung:
02.05.2012.
Sitz neu:
Stein am Rhein.
Domizil neu:
Espiweg 27, 8260 Stein am Rhein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Verwalten von Liegenschaften und Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich von Immobilien. Zur Optimierung und Renditeoptimierung kann sie Renovationen, Käufe und Verkäufe vornehmen sowie Fremdkapital über Hypotheken aufnehmen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Laut Erklärung vom 2.5.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Weitere Adresse: Espiweg 27, 8260 Stein am Rhein.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peter Rehmann, Buchhaltungen, in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, David, von Zürich, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietikon];
Zimmerli, Ursula, von Zürich, in Stein am Rhein, mit Einzelprokura;
Kunz, André, von Bolligen, in Giebenach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ettingen].
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Zimmerli Messtechnik AG, in R i e h e n, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.1999, S. 3201).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Ursula, von Basel, in Riehen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Gränacher, Etienne, von Gansingen, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Husi, Raymond, von Wangen bei Olten, in Allschwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchenstein, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].