Patrick Zanella
wohnhaft in Sierre, aus Turtmann-Unterems und Guttet-Feschel Aktuelle Mandate: ValMove SA en liquidation, Zanella Energie GmbH und mehr Verbundene Personen: Renato Alois Zanella, Bernard Celso Zanella, Renato Alois Zanella und mehr So bleiben Sie über "Patrick Zanella" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Zanella"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrick Zanella" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Zanella"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrick Zanella leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrick Zanella arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Durchführung von Holzveredelungen
Betreiben von Sägewerken
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Durchführung von Holzveredelungen
Betreiben von Sägewerken
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Privatpersonen mit dem Namen Patrick Zanella
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Zanella
Publikationsnummer: HR02-1005270893, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
ValMove SA, à Sierre, CHE-157.144.565, société anonyme (No. FOSC 111 du 11.06.2021, Publ. 1005215321).
Modification des statuts:
09.08.2021.
Nouvelle raison sociale:
ValMove SA en liquidation.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 09.08.2021. [biffé: Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.].
Inscription ou modification de personne(s):
Zanella, Patrick, de Turtmann-Unterems, à Sierre, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publikationsnummer: HR02-1004842799, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
ValMove SA, à Sierre, CHE-157.144.565, société anonyme (No. FOSC 33 du 18.02.2019, Publ. 1004569200).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pignatelli, Daniele, de Embd, à Sierre, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Zanella, Patrick, de Turtmann-Unterems, à Sierre, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: HR01-1004569200, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
ValMove SA, à Sierre, CHE-157.144.565, Avenue Mercier-de-Molin 2, 3960 Sierre, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
21.01.2019.
But:
Toute activité en lien avec le déménagement et les nettoyages (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
100 actions au porteur de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par courrier recommandé ou par avis inséré dans la FOSC et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Zanella, Patrick, de Turtmann-Unterems, à Sierre, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Pignatelli, Daniele, de Embd, à Sierre, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 21.01.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.