Yilmaz Yigit
wohnhaft in Luzern, aus Türkei Aktuelle Mandate: Hammertrans Umzüge GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Yilmaz Yigit" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yilmaz Yigit"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yilmaz Yigit" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yilmaz Yigit"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yilmaz Yigit leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yilmaz Yigit arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Privatpersonen mit dem Namen Yilmaz Yigit
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yilmaz Yigit
Publikationsnummer: HR02-1005429109, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Fopisa Schwyz GmbH, in Schwyz, CHE-263.368.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958742).
Firma neu:
Fopisa Schwyz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yigit, Yilmaz, türkischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004947460, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Fopisa Schwyz GmbH, in Schwyz, CHE-263.368.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coskun, Canan, türkische Staatsangehörige, in Schwyz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yigit, Yilmaz, türkischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3715081, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Hammertrans Umzüge GmbH, in Emmen, CHE-474.579.948, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3268753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yigit, Damla, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yigit, Yilmaz, türkischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.