Luca Wyss
wohnhaft in Buchegg, aus Lüsslingen-Nennigkofen Aktuelle Mandate: Wyss Décolletages AG Verbundene Personen: Nicolas Wyss, Helene Wyss-Flury, Rolf Wyss So bleiben Sie über "Luca Wyss" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luca Wyss"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luca Wyss" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luca Wyss"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luca Wyss leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luca Wyss arbeiten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Privatpersonen mit dem Namen Luca Wyss
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luca Wyss
Publikationsnummer: HR02-1006038204, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
TinLine Systems GmbH, in Sins, CHE-316.776.007, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006002181).
Statutenänderung:
29.04.2024. 29.04.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.04.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 412'633.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 276'356.90 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
SOWACOM AG Zentralschweiz.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Technologien im Bereich Hardware und Software sowie das Erbringen entsprechender Dienstleistungen, den Handel mit Waren aller Art und die Vergabe von Lizenzen. Sie kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Post, per Telefax oder per E-Mail, sofern und soweit die entsprechenden Adressen bekannt sind, ansonsten via Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 17.01.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SOWAGROUP AG (CHE-402.612.015), in Reinach (BL), Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Lucas, von Cham, Zug und Oberwil (BL), in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Cham und Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Amstutz, Albert, von Engelberg, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ammann, Daniel, von Ermatingen, in Waltenschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005076295, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Wyss Décolletages AG, in Lüsslingen-Nennigkofen, CHE-101.564.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2877179).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Luca, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Buchegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Nicolas, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Lüsslingen-Nennigkofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004751597, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Immo Wyss AG, in Härkingen, CHE-101.958.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, S.0, Publ. 1746525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Luca Stefan, von Härkingen, in Härkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Marc, von Härkingen, in Rothrist, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.