Sonja Wyser
wohnhaft in Hunzenschwil, aus Niedergösgen Aktuelle Mandate: AWOSTAL GmbH Verbundene Personen: Klaus Uphaus, Magdalena Uphaus So bleiben Sie über "Sonja Wyser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sonja Wyser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Sonja Wyser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sonja Wyser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Sonja Wyser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Sonja Wyser arbeiten
Betreiben von Giessereien
Betreiben von Giessereien
Privatpersonen mit dem Namen Sonja Wyser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Sonja Wyser
Publikationsnummer: HR02-1005842776, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Renolux GmbH, bisher in Murten, CHE-490.823.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2867 vom 12.05.2022, Publ. 1005472028).
Statutenänderung:
06.07.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht.
Sitz neu:
Wolfhalden.
Domizil neu:
Guggen 143, 9427 Wolfhalden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Yanick, von Meisterschwanden, in Cressier (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Siegrist, Jérôme, von Meisterschwanden, in Ried bei Kerzers, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uphaus, Magdalena, deutsche Staatsangehörige, in Altefähr (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wyser, Sonja, von Niedergösgen, in Hunzenschwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005615392, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Restaurant Kurve GmbH, in Windisch, CHE-426.394.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004977153).
Firma neu:
Restaurant Kurve GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alazar, Irgalem, deutsche Staatsangehörige, in Baden, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bertholet, Tania, von Rougemont, in Windisch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Resendiz Meier, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Brugg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wyser, Sonja, von Niedergösgen, in Hunzenschwil, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin.