Josef Wyer
wohnhaft in Küssnacht am Rigi, aus Lalden und Visp Aktuelle Mandate: ALPINE CONSULTING AG, C.B.C. Swiss GmbH und mehr Verbundene Personen: Karis Wyer-Hodel, Frank van Meenen So bleiben Sie über "Josef Wyer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Josef Wyer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Josef Wyer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Josef Wyer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Josef Wyer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Josef Wyer arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Treuhändische Dienstleistungen
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Privatpersonen mit dem Namen Josef Wyer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Josef Wyer
Publikationsnummer: HR02-1005373946, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Morgenrot Immobilien AG, in Root, CHE-115.427.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2014, S.0, Publ. 1285977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyer, Josef, von Visp, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1232657, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
ALPINE CONSULTING AG, bisher in Zug, CHE-246.617.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2013, Publ. 1085329).
Gründungsstatuten:
15.11.2012.
Statutenänderung:
03.12.2013.
Sitz neu:
Root.
Domizil neu:
Luzernerstrasse 27A, 6037 Root.
Zweck neu:
Unternehmens- und Steuerberatung;
Wahrnehmung von Expertisenfunktionen und Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Finanzen und Liegenschaftsverwaltung;
Handel (Kauf und Verkauf), Vermittlung und Vermietung von Immobilien;
Halten, Verwaltung und Erwerb von Immobilien;
Beteiligungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyer, Josef, von Visp, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stucky, Richard, von Betten und Mörel-Filet, in Zermatt, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Root (CH-100.9.795.620-2)].Küssnacht SZ (CHE-275.203.976) [bisher: Küssnacht SZ (CH-130.9.018.929-3)].
Publikationsnummer: 6976706, Handelsregister-Amt Zug, (170)
ALPINE CONSULTING AG, in Zug, CH-170.3.037.444-9, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.11.2012.
Zweck:
Unternehmens- und Steuerberatung, Wahrnehmung von Expertisenfunktionen und Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Finanzen und Liegenschaftsverwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, brieflich, per Fax oder durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 15.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stucky, Richard, von Betten und Mörel-Filet, in Zermatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Husi, Ivo, von Wangen bei Olten, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wyer, Josef, von Visp, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.