Stephane David Wüthrich
wohnhaft in Cham, aus Thun Aktuelle Mandate: Wonder Universe GmbH, BAUpass GmbH und mehr Verbundene Personen: Olesya Plakhotna, Hasan Salihaj, Beatrice Zimmermann So bleiben Sie über "Stephane David Wüthrich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stephane David Wüthrich"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Stephane David Wüthrich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stephane David Wüthrich"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Stephane David Wüthrich leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Stephane David Wüthrich arbeiten
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Allgemeiner Hochbau
Erbringen von Sportdienstleistungen
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Allgemeiner Hochbau
Erbringen von Sportdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Stephane David Wüthrich
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Stephane David Wüthrich
Publikationsnummer: HR02-1006106294, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Wonder Universe GmbH, in Steinhausen, CHE-385.475.985, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2024, Publ. 1006033188).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Stephane David, von Thun, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1006068706, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
KEEN on Sports GmbH, in Stans, CHE-223.300.454, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mandioni, Lara, von Acquarossa, in Emmetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Stephane David, von Thun, in Cham, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Steinhausen, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1006012050, Handelsregister-Amt Zug, (170)
BAUpass GmbH, in Steinhausen, CHE-429.821.830, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2023, Publ. 1005885306).
Statutenänderung:
09.04.2024.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Klostermatt 8, 6330 Cham.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Stephane David, von Thun, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Steinhausen];
Salihaj, Hasan, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Basel, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.