Claude Wüthrich
wohnhaft in Montagny-près-Yverdon, aus Montagny-près-Yverdon Aktuelle Mandate: Mirabaud & Cie SA Verbundene Personen: Lara Aurore Mossière, Xavier Pralat, Thuy Dieu Sophie Nguyen Baudequin und mehr So bleiben Sie über "Claude Wüthrich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Wüthrich"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claude Wüthrich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Wüthrich"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claude Wüthrich leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claude Wüthrich arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Claude Wüthrich
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claude Wüthrich
Publikationsnummer: HR02-1005499199, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Erguël Sports SA, à Saint-Imier, CHE-132.208.338, société anonyme (No. FOSC 170 du 02.09.2020, Publ. 1004969625).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tanner, Patrick, de Lützelflüh, à St-Imier (Saint-Imier), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Klopfenstein, Jean-Jacques Etienne, de Frutigen, à Corgémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration;
Niederhauser, Andreas, de Bowil, à Renan BE, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration;
Rimaz, René, de Ponthaux, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration.
Inscription ou modification de personne(s):
Zimmermann, Olivier, de Buchegg, à St-Imier (Saint-Imier), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bessire, Denis, de Péry-La Heutte, à Corgémont, membre du conseil d'administration, avec avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration;
Vaucher, Jean-Claude, de Val-de-Travers, à Renan BE, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration;
Wüthrich, Claude Alain, de Eggiwil, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration.
Publikationsnummer: HR02-1004883988, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
GCC Import AG, in Baden, CHE-227.963.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Claude Stephan, von Trub, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004866826, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Golden Classic Cars AG, bisher in Romanshorn, CHE-227.963.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369667).
Statutenänderung:
16.03.2020. 25.03.2020.
Firma neu:
GCC Import AG.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
c/o Paul Hofer, Bruggerstrasse 21, 5400 Baden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Claude Stephan, von Trub, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettingen].