Dr. Lucius Wochner
wohnhaft in Richterswil, aus Eggersriet Aktuelle Mandate: WisionTech AG Verbundene Personen: Nicolas Wochner So bleiben Sie über "Dr. Lucius Wochner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Lucius Wochner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Lucius Wochner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Lucius Wochner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lucius Wochner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lucius Wochner arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Lucius Wochner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lucius Wochner
Publikationsnummer: 4380492, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH, Zweigniederlassung Reinach BL, in Reinach BL, CH-270.9.001.066-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2006, S. 5, Publ. 3613570).
mit Hauptsitz in:
Dübendorf (HR ZH).
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 27.09.2006].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung: 05.10.2000].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufrgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Golob, Andrej, von Rothrist, in Olten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Arnold, von Rothenthurm, in Arni-Islisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wochner, Dr. Lucius, von Eggersriet, in Richterswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Walter, von Wahlern, in Jonen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Paul, von Zürich und Auw, in Oberlunkhofen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Fischer, Urs T., von Pfeffingen, in Pfeffingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Brütsch, Kurt, von Emmen, in Commugny, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welte, Beat, von Obersiggenthal, in Baden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Thomas, von Trub, in Aarwangen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3724724, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.022.423-8, Kauf, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Verkauf sowie Vermietung aller Arten von technischen Produkten, insbesondere von Computern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2006, S. 19, Publ. 3587480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wochner, Dr. Lucius, von Eggersriet, in Richterswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Walter, von Wahlern, in Jonen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Paul, von Zürich, in Oberlunkhofen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Kurt, von Emmen, in Commugny, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borgo, Marcel, von Kloten, in Kloten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Schönberger, Daniel, von Schaffhausen, in Lufingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Weische Ryser, Birgit, von Seeberg, in Freienwil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz].
Publikationsnummer: 1184376, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hewlett-Parkard (Schweiz) GmbH, Zweigniederlassung Urdorf, in Urdorf, In der Luberzen 29, 8902 Urdorf, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Hauptsitz:
Dübendorf.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
Handelsregisteramt des Kantons Zürich.
Zweck Hauptsitz:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb, den Verkauf sowie die Vermietung aller Art von technischen Produkten, insbesondere von Computern, elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Software und allen verwandten Produkten und Bestandteilen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen und Lösungen aller Art auf dem Gebiet der Informationstechnologie. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes der Gesellschaft oder von Gruppengesellschaften zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Patente und andere Immaterialgüterrechte, Handelsmarken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten, verwerten und übertragen sowie technische und administrative Beratungsdienste leisten. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften und Beteiligungen an anderen Gesellschaften oder Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen:
Suter, Willy, von Lengnau AG, in Urdorf, Direktor und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandmeier, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Dangstetten (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bader, Walter, von Zürich, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wochner, Dr. Lucius, von Eggersriet, in Richterswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Paul, von Zürich, in Oberlunkhofen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Golob, Andrej, von Rothrist, in Olten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Arnold, von Rothenthurm, in Arni AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Walter, von Wahlern, in Jonen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halscheidt, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Himmel, Frank Peter, von Baden, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Säly, Claude, von Hauptwil-Gottshaus, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
van Herpen, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zubler, Peter, von Hunzenschwil, in Bellikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Berli, André, von Birmensdorf ZH, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivprokura zu zweien;
Baiker, Markus, von Bichelsee-Balterswil, in Tägerwilen, mit Kollektivprokura zu zweien.