Erika Wittwer
wohnhaft in Bannwil, aus Ungarn Aktuelle Mandate: Utom AG Verbundene Personen: Gabriel Jakob Spühler, Valentin Wittwer So bleiben Sie über "Erika Wittwer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Erika Wittwer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Erika Wittwer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Erika Wittwer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Erika Wittwer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Erika Wittwer arbeiten
Durchführung von Fotografie, Betreibung von Fotolabors und 3D-Dienstleistungen
Durchführung von Fotografie, Betreibung von Fotolabors und 3D-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Erika Wittwer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Erika Wittwer
Publikationsnummer: HR02-1006021095, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Juerg Siegrist AG, in Bannwil, CHE-112.689.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hedinger, Franziska, deutsche Staatsangehörige, in Niederbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Erika, ungarische Staatsangehörige, in Bannwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005894397, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Utom AG, in Oensingen, CHE-227.484.011, Ostringstrasse 10, 4702 Oensingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.11.2023.
Zweck:
Beratung, Handel, Entwicklung und Produktion von photonischen, optischen, elektro-optischen und opto-mechanischen Systemen und Komponenten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben oder verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 09.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wittwer, Valentin, von Linden, in Bannwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spühler, Gabriel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Erika, ungarische Staatsangehörige, in Bannwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005493441, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Juerg Siegrist AG, in Aarwangen, CHE-112.689.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913807).
Statutenänderung:
02.06.2022.
Sitz neu:
Bannwil.
Domizil neu:
Neufeldweg 2, 4913 Bannwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Realisierung von Sonderanfertigungen für Konsumgüter und Werbeartikel, sowie Artikel für Bau- und Lagerhaltung, den Im- und Export von Produkten aller Art und den Betrieb einer Kunstgalerie. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und lmmaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gegenstand zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Jürg, von Meisterschwanden, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hedinger, Franziska, deutsche Staatsangehörige, in Niederbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Erika, ungarische Staatsangehörige, in Bannwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.