Ernst Georg Wittmann
wohnhaft in München, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Sander Immobilien AG Verbundene Personen: Fabian von Arb, Claudio Züger, Ralf Reichartz So bleiben Sie über "Ernst Georg Wittmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ernst Georg Wittmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ernst Georg Wittmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ernst Georg Wittmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ernst Georg Wittmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ernst Georg Wittmann arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Ernst Georg Wittmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Georg Wittmann
Publikationsnummer: HR02-1006025405, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Sander Immobilien AG, in Luzern, CHE-104.011.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022, Publ. 1005517391).
Domizil neu:
c/o BF architekten luzern ag, Zürichstrasse 44, 6004 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knappe, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Heinz-Peter, von Schleitheim, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Hans Rudolf, von Richterswil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmann, Ernst Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichartz, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arb, Fabian, von Neuendorf, in Nottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Claudio, von Schübelbach, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004524477, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swissprofund AG, in Zürich, CHE-113.177.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354109).
Firma neu:
Swissprofund AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.12.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittmann, Ernst Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grovermann, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dudler, Markus, von Thal, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3896318, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swissprofund AG, in Zürich, CH-020.3.030.218-3, Dienstleistungen im Bereich der Finanzberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2006, S. 18, Publ. 3567498).
Domizil neu:
Zentralstrasse 37, 8003 Zürich.
Postadresse neu:
Swissprofund AG, Postfach 8318, 8036 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupold-Berny, Pascale, von Zollikon, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treureva AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthgen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Muttenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wittmann, Ernst Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Trigema AG, in Zürich, Revisionsstelle.