Christian Josef Heinrich Wittenhorst
wohnhaft in Zug, aus Zug Aktuelle Mandate: Progon Network Engineering - C. Wittenhorst Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christian Josef Heinrich Wittenhorst" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Josef Heinrich Wittenhorst"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Josef Heinrich Wittenhorst" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Josef Heinrich Wittenhorst"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Josef Heinrich Wittenhorst leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Josef Heinrich Wittenhorst arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Josef Heinrich Wittenhorst
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Josef Heinrich Wittenhorst
Publikationsnummer: HR02-1005844382, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SwissIX Internet Exchange, in Zürich, CHE-110.460.993, Verein (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittenhorst, Christian Josef Heinrich, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cramer, Matthias, von Zürich, in Bülach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grunder, Reto, von Dietikon, in Niederrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3650695, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SwissIX Internet Exchange, in Opfikon, CHE-110.460.993, Verein (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901675).
Statutenänderung:
22.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochuli, Roman, von Reitnau, in Urdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kieber, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittenhorst, Christian Josef Heinrich, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2506577, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SwissIX Internet Exchange, in Opfikon, CHE-110.460.993, Verein (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1759437).
Statutenänderung:
10.04.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bluntschli, Basile, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellauer, Markus, von Amlikon-Bissegg, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kieber, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cramer, Matthias, von Zürich, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Morier, Sébastian Joël, von Château-d'Oex, in Montreux, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittenhorst, Christian Josef Heinrich, von Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.