Phyllis Winkelmolen Wu
wohnhaft in Alcobaca, aus Vereinigtes Königreich Aktuelle Mandate: W2 International Management Consultants GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Gabriela Anna Ingold-Ruesch, Peter Winkelmolen So bleiben Sie über "Phyllis Winkelmolen Wu" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Phyllis Winkelmolen Wu"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Phyllis Winkelmolen Wu" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Phyllis Winkelmolen Wu"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Phyllis Winkelmolen Wu leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Phyllis Winkelmolen Wu arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Phyllis Winkelmolen Wu
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Phyllis Winkelmolen Wu
Publikationsnummer: HR02-1005791118, Handelsregister-Amt Zug, (170)
W2 International Management Consultants GmbH, in Unterägeri, CHE-335.198.915, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, S.0, Publ. 1584851).
Firma neu:
W2 International Management Consultants GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Ingold Treuhandpartner AG, Zugerstrasse 40, 6314 Unterägeri. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkelmolen, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Alcobaca (PT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Winkelmolen Wu, Phyllis, britische Staatsangehörige, in Alcobaca (PT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Ingold-Ruesch, Gabriela, von Zürich, in Unterägeri, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6454476, Handelsregister-Amt Zug, (170)
W2 International Management Consultants GmbH, in Unterägeri, CH-170.4.010.640-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2011, S. 0, Publ. 6390932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Memon, Fabrizio, britischer Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkelmolen Wu, Phyllis, britische Staatsangehörige, in Unterägeri, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Gibraltar (UK)];
Winkelmolen, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Gibraltar (UK)].
Publikationsnummer: 6276630, Handelsregister-Amt Zug, (170)
W2 International Management Consultants GmbH, in Unterägeri, CH-170.4.010.640-7, Höfnerstrasse 12, 6314 Unterägeri, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.07.2011.
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Oelbohrungen, technischer und sonstiger Sicherheit und generell Strategien sowie Betriebsberatungen jeglicher Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 18.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Winkelmolen Wu, Phyllis, britische Staatsangehörige, in Gibraltar (UK), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Winkelmolen, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Gibraltar (UK), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Memon, Fabrizio, britischer Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.