Dr. Norbert Windhab
wohnhaft in Hofheim am Taunus, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Xlife Sciences AG Verbundene Personen: David Lukas Deck, Désirée Alexandra Dosch, Frank Plöger und mehr So bleiben Sie über "Dr. Norbert Windhab" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Norbert Windhab"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Norbert Windhab" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Norbert Windhab"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Norbert Windhab leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Norbert Windhab arbeiten
Herstellung pharmazeutischer Produkte
Herstellung pharmazeutischer Produkte
Privatpersonen mit dem Namen Norbert Windhab
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Norbert Windhab
Publikationsnummer: HR02-1005546341, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493353).
Statutenänderung:
20.06.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2022 die mit Beschluss vom 12.09.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2021 die mit Beschluss vom 12.09.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deck, David, von Zürich, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dosch, Désirée Alexandra, von Chur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Windhab, Dr. Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005476265, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Veraxa Biotech AG, in Zürich, CHE-191.735.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453837).
Statutenänderung:
02.05.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windhab, Dr. Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR01-1005040275, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
VELAXA AG, in Zürich, CHE-191.735.923, c/o Xlife Sciences AG, Klausstrasse 19, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2020.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an anderen Unternehmen im Bereich des mikrofluidischen Screenings von diagnostischen oder therapeutischen Antikörpern sowie der chemischen oder rekombinanten Modifizierung, Formatierung, Validierung, präklinischen und/oder klinischen Entwicklung und Vermarktung im In- und Ausland sowie deren strategische Führung. Die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben, halten, verwalten und veräussern und bei Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre.
Eingetragene Personen:
Hackl, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Oliver Rolf, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Deck, David Lukas, von Zürich, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Windhab, Dr. Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Sandhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwer, Dr. Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Buchloe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.