Hans Peter Willi
wohnhaft in Busswil BE, aus Mels Aktuelle Mandate: Ernst Peyer Stiftung Verbundene Personen: Julia Verena Peyer, Jürg Frei, Walter Esposito und mehr So bleiben Sie über "Hans Peter Willi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Peter Willi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans Peter Willi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Peter Willi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans Peter Willi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans Peter Willi arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Hans Peter Willi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Peter Willi
Publikationsnummer: HR02-1005435400, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ernst Peyer Stiftung, in Bern, CHE-109.813.984, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schranz-Kessel, Sylvia Gabriele, von Schattdorf, in Brunnen (Ingenbohl), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Hans Peter, von Mels, in Busswil BE (Lyss), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates.
Publikationsnummer: HR02-1004614823, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
SIX SIS AG, in Olten, CHE-106.842.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzmann-von Arx, Sandra, von Dulliken, in Niedergösgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Herzig, Jürg Max, von Lotzwil, in Rickenbach SO, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hürlimann, Mark Rolf, von Nesslau, in Wil (SG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Martin, Remo Harald, von Lugano, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Daniel, von Zürich, in Holziken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Raffainer, Bettina, von Scuol, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Todorovic, Nikola, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wegmann, Stephan, von Winterthur, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Willi, Hans Peter, von Mels, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Susanne Maria, von Baar, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angst, Cornelia Marlis, von Wetzikon (ZH), in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Centin, Elena, italienische Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Dam-Huo, Wenjie, von Wohlen (AG), in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Güzelgün-Atay, Arzu, von Zürich, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leitner, Reto Christian, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
May, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nuhaj, Antigona, von Solothurn, in Zuchwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riedel, Beate Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Gränichen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Bretschneider, Beate Ulrike];
Tschopp, Roland, von Willisau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Dietikon];
Viscio, Rosita, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Washington, Sharon Yvonne, von Urdorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Flothen-Washington, Sharon Yvonne];
Zuber, Christoph, von Uetikon am See, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 1777431, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
SIX SIS AG, in Olten, CHE-106.842.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1738719). Carlucci, Edoardo wurde mit TR-Nr. 4049 vom 26.10.2012 irrtümlich ein zweites Mal eingetragen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carlucci, Edoardo, von Zofingen, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer, René, von Weiach, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Walter, von Ruswil, in Greppen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Urs, von Thalwil, in Lengnau AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ahmed, Karim, von Zofingen, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Carlucci, Edoardo, von Zofingen, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Carlucci, Eduardo, italienischer Staatsangehöriger];
Iaderosa, Franco, von Ittigen, in Reitnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maienfisch, Roger, von Kaiserstuhl, in Zuchwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reinmann, Martin, von Walliswil bei Niederbipp, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thorstad, Havard Dehlie, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wehrli, Thomas, von Densbüren, in Däniken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Willi, Hans Peter, von Mels, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien.