Stuart White
wohnhaft in London, aus Vereinigtes Königreich Aktuelle Mandate: DISTRIPRESS TRAINING FOUNDATION, founded by Kai Olsen in memory of Pat Street Verbundene Personen: Daniel Clares Ribera, Mustapha Khachlaa, Linda Plostniece und mehr So bleiben Sie über "Stuart White" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stuart White"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Stuart White" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stuart White"
|
|
Stuart White
wohnhaft in Ollon, aus Vereinigtes Königreich Aktuelle Mandate: Collège Alpin Beau-Soleil SA Verbundene Personen: Kenny Jonas, Anaïs Dufaux, Ian Ray und mehr So bleiben Sie über "Stuart White" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stuart White"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Stuart White" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stuart White"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Stuart White leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Stuart White arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Maturitätsschulen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Maturitätsschulen
Privatpersonen mit dem Namen Stuart White
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Stuart White
Publikationsnummer: HR02-1005686435, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 7015 vom 14.02.2023 DISTRIPRESS TRAINING FOUNDATION, founded by Kai Olsen in memory of Pat Street, in Zürich, CHE-109.685.456, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005680924). Im SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023 publizierter TR-Eintragung Nr. 7015 vom 14.02.2023 wurde irrtümlich der Präsident und Vizepräsident des Stiftungsrates als aus der Stiftung ausgeschieden erklärt: Sie verbleiben jedoch in der Stiftung und werden somit wie folgt wieder eingetragen:.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maes, Koenraad, belgischer Staatsangehöriger, in Herent (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
White, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005680924, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DISTRIPRESS TRAINING FOUNDATION, founded by Kai Olsen in memory of Pat Street, in Zürich, CHE-109.685.456, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
White, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maes, Koenraad, belgischer Staatsangehöriger, in Herent (BE), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clares Ribera, Daniel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahin, Mürvet, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Geschäftsführerin;
Khachlaa, Mustapha, französischer Staatsangehöriger, in Bois-Colombes (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plostniece, Linda, lettische Staatsangehörige, in Jaunmarupe (LV), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3936427, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DISTRIPRESS TRAINING FOUNDATION, founded by Kai Olsen in memory of Pat Street, in Zürich, CHE-109.685.456, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2719211).
Domizil neu:
c/o Dr. Thomas Koch, Riesbachstrasse 57, 8008 Zürich.
Weitere Adressen:
c/o Dr. Thomas Koch, Postfach, 8034 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bone, Alan, britischer Staatsangehöriger, in Chessington (Surrey, UK), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Balmain, Elie, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
White, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McIntosh, Duncan, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jones, Tracy, britische Staatsangehörige, in London (UK) (GB), Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maes, Koenraad, belgischer Staatsangehöriger, in Herent (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.