Christoph Wernli
wohnhaft in Oetwil am See, aus Thalheim (AG) Aktuelle Mandate: Sanitär Wernli AG Verbundene Personen: Daniela Wernli So bleiben Sie über "Christoph Wernli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Wernli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Wernli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Wernli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Wernli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Wernli arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Wernli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Wernli
Publikationsnummer: 2778201, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sanitär Spenglerei Wernli AG, in Oetwil am See, CHE-106.979.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 33, Publ. 5173322).
Statutenänderung:
09.03.2016.
Firma neu:
Sanitär Wernli AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Wilhelm, von Thalheim AG, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Christoph, von Thalheim AG, in Oetwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hombrechtikon];
Wernli, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5173322, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sanitär Spenglerei Wernli AG, in Oetwil am See, CH-020.3.007.246-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2004, S. 19, Publ. 2461030).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Willi Wernli, in Oetwil am See, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1996 mit Aktiven von CHF 311'147.60 und Passiven von CHF 191'606.81, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 19'540.79 als Forderung gutgeschrieben werden.].Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli-Weiss, Lisabeth, von Thalheim AG, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walder Kistler & Partner AG, Steuerrechts- und Treuhandgesellschaft, in Oetwil am See, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Wilhelm, von Thalheim AG, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wernli, Christoph, von Thalheim AG, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.