Gilgian Kevin Weishaupt
wohnhaft in Burgistein, aus Appenzell Aktuelle Mandate: SanoPilz GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Gilgian Kevin Weishaupt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gilgian Kevin Weishaupt"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gilgian Kevin Weishaupt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gilgian Kevin Weishaupt"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gilgian Kevin Weishaupt leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gilgian Kevin Weishaupt arbeiten
Betreiben von Verkaufsständen und Märkte
Betreiben von Verkaufsständen und Märkte
Privatpersonen mit dem Namen Gilgian Kevin Weishaupt
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gilgian Kevin Weishaupt
Publikationsnummer: HR02-1005309139, Handelsregister-Amt Bern, (36)
SanoPilz GmbH, in Thun, CHE-132.710.106, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2020, Publ. 1004887419).
Statutenänderung:
14.09.2021.
Sitz neu:
Riggisberg.
Domizil neu:
Längenbergstrasse 14, 3132 Riggisberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weishaupt, Gilgian Kevin, von Appenzell, in Burgistein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hünibach (Thun)].
Publikationsnummer: HR02-1004887419, Handelsregister-Amt Bern, (36)
SanoPilz GmbH, in Thun, CHE-132.710.106, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2019, Publ. 1004576765).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mariño Amor, Ivan, spanischer Staatsangehöriger, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weishaupt, Gilgian Kevin, von Appenzell, in Hünibach (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1004721346, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Müller Handwerker GmbH, in Uttigen, CHE-105.070.505, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3872699).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weishaupt, Gilgian Kevin, von Appenzell, in Hünibach (Thun), mit Einzelunterschrift.