Christine Weibel
wohnhaft in Gümligen, aus Lyss und Guggisberg Aktuelle Mandate: Ziegelgut Oberburg AG, Golf Emmental AG Verbundene Personen: Raphael Weibel, Dietrich Karl Stettler, Raphael Weibel und mehr So bleiben Sie über "Christine Weibel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Weibel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Weibel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Weibel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Weibel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Weibel arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christine Weibel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Weibel
Publikationsnummer: HR02-1006005208, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ziegelgut Oberburg AG, in Oberburg, CHE-101.855.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, S.0, Publ. 1724259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Dietrich K., von Walkringen, in Zollikerberg (Zollikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Raphael, von Lyss, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Christine, von Lyss und Guggisberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443)].
Publikationsnummer: HR02-1006000293, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Golf Emmental AG, in Oberburg, CHE-104.367.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, S.0, Publ. 1904045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Dietrich K., von Walkringen, in Zollikerberg (Zollikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Raphael, von Lyss, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Christine, von Lyss und Guggisberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Lyss und Guggisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443)].
Publikationsnummer: HR02-1004851873, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Verein immobern, in Bern, CHE-101.230.856, Verein (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633677).
Name neu:
Verein immobern in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Peter, von Sumiswald, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Christine, von Lyss, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arn, Daniel, von Dotzigen, in Bern, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter, Daniel, von Möhlin, in Konolfingen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Michel, von Erlinsbach (AG), in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Andreas, von Köniz, in Riggisberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].