Chantal Weibel
wohnhaft in Hünenberg, aus Hünenberg Aktuelle Mandate: Ronovatec AG in Liquidation, Swiss Procurement GmbH Verbundene Personen: Oliver Camenzind, Robert Walter Weinhold, Jürg Stettbacher und mehr So bleiben Sie über "Chantal Weibel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Chantal Weibel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Chantal Weibel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Chantal Weibel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Chantal Weibel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Chantal Weibel arbeiten
Herstellung von Landwirtschaftsmaschinen
Handel (sonstiges)
Herstellung von Landwirtschaftsmaschinen
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Chantal Weibel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Chantal Weibel
Publikationsnummer: HR02-1005670491, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Ronovatec AG, in Küssnacht (SZ), CHE-400.026.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641329).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Oliver, von Gersau, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weibel, Chantal, von Hünenberg, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4125129, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
startbahnWest AG, in Zürich, CHE-101.999.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387287).
Statutenänderung:
23.01.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 135'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 135'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) und 3'950 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'350 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.01.2018 werden 1'350 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.01.2018 Forderungen in der Höhe von CHF 518'000.00 verrechnet, wofür 3'950 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 sowie 500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Chantal, von Pfyn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehinger, Oliver Mathias Patrick, von Basel, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ehinger Krehl, Oliver, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hort, Christian Erwin, von Wölflinswil, in Bözen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann, Martin, von Sirnach, in Neuenhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetter, Hartmut Michael, von Arlesheim, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vetter, Hartmut, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Woschitz, Harald, genannt Harry, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3392785, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Swiss Procurement GmbH, in Hünenberg, CHE-139.985.816, Wartstrasse 1C, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2017.
Zweck:
Beschaffung und Handel von Waren aller Art, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Temporärarbeit, Personal Assistant Services sowie Relocation, d.h. ganzheitliche Betreuung von in- und ausländischen natürlichen und juristischen Personen für temporäre oder dauernde Ansiedlung inklusive Beschaffung und Bereitstellung aller notwendigen Informationen und Unterlagen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Briefpost oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 17.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Weibel, Chantal, von Hünenberg, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.