Hanspeter Wehrli
wohnhaft in Meilen, aus Berg (SG) Aktuelle Mandate: Invesco Asset Management (Schweiz) AG Verbundene Personen: Andrea Francesco Mornato, Reto Meisser, Sara Grossi und mehr So bleiben Sie über "Hanspeter Wehrli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hanspeter Wehrli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hanspeter Wehrli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hanspeter Wehrli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hanspeter Wehrli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hanspeter Wehrli arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Betreiben von Fondsmanagement
Privatpersonen mit dem Namen Hanspeter Wehrli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hanspeter Wehrli
Publikationsnummer: 4161651, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Latty Dichtungstechnik AG, in Zofingen, CHE-103.923.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3723253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Hanspeter, von Wäldi, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortesi, Sandro, von Poschiavo, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cortesi, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3723253, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Latty Dichtungstechnik AG, in Zofingen, CHE-103.923.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2011, Publ. 6380960).
Statutenänderung:
18.08.2017.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Aktiven von CHF 576'971.36 und Passiven von CHF 414'413.01 der Einzelunternehmen 'Dichtungstechnik Wehrli', in Muri bei Bern, gemäss Bilanz per 30.09.1998, wofür 94 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 68'558.35 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Medien an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.08.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DATO-Treuhand AG (CHE-107.503.863), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Hanspeter, von Wäldi, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri bei Bern].
Publikationsnummer: 7180872, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss & Global Asset Management AG, in Zürich, CH-020.3.902.601-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2013, Publ. 7081192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Hanspeter, von Berg TG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girsberger, Nathalie, von Basel, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Angele, Stefan, von Strengelbach, in Murgenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Remo, von Lauperswil, in Rapperswil-Jona, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienert, Markus, von Einsiedeln, in Altendorf, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuomo, Jerry, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Giallella, Leandra, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Jenni, Christa, von Iffwil, in Zug, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Sameli, Priska, von Basel, in Steinhausen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Tax, Patrick, niederländischer Staatsangehöriger, in Eschenbach SG, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallenkappel, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Treml, Alice, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Verardi, Adrian, von Regensdorf, in Herrliberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Zehnder, David, von Köniz, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Röthlisberger, Martin, von Langnau im Emmental, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil];
Akin, Alper, von Winterthur, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Cagienard, Silvan, von Trun, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Chakraborty, Indranil, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frey, Michelle, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hirsch, Katja, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kuster, Maya, von Rüschlikon, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Minella, Tania, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Möschinger, Nadine, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Sandro, von Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Münsberg, Ariane, deutsche Staatsangehörige, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Regli, Daniel, von Hallau, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schütz, Severin, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stutzer, Steven, von Küssnacht SZ, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Türler, Thomas, von La Neuveville, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zöllig, Daniel, von Berg SG, in Pontresina, mit Kollektivprokura zu zweien.