Gabriel Walser
wohnhaft in Zeiningen, aus Wisen (SO) Aktuelle Mandate: Lamoga GmbH, WAL PRO Walser Verbundene Personen: Laurin Mörck So bleiben Sie über "Gabriel Walser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gabriel Walser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gabriel Walser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gabriel Walser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gabriel Walser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gabriel Walser arbeiten
Handel (sonstiges)
Erbringen von Werbedienstleistungen
Handel (sonstiges)
Erbringen von Werbedienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Gabriel Walser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gabriel Walser
Publikationsnummer: 2509291, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Tauchschule Eat Sleep and Dive Gabriele Walser, in Gaiserwald, CHE-160.622.252, Sonnenhaldenstrasse 4, 9032 Engelburg, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Dienstleistungen jeglicher Art im Bereich Wassersport, Tauchkursen, Reisen, Verkauf von Tauchsportartikeln, Durchführung von Tauchkursen sowie Vermittlung von Tauchreisen. Das Einzelunternehmen kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Nothelferkurse und Herz-Lungen-Wiederbelebungskurse (CRP-Kurse) anbieten.
Weitere Adresse:
Hauptstrasse 39a, 9400 Rorschach.
Eingetragene Personen:
Walser, Gabriele, von Wald AR, in Engelburg (Gaiserwald), Inhaberin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7032538, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Averdi Verkaufs- & Distributions AG, in Kaiseraugst, CHE-110.036.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 2, Publ. 5739962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Gabriel, von Wisen SO, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Netzer, Patrick, von Basel, in Kaiseraugst, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streller, Thomas, von Binningen, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5739962, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Averdi Verkaufs- & Distributions AG, bisher in Münchenstein, CH-280.3.006.528-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, S. 5, Publ. 4539004).
Gründungsstatuten:
01.05.2003.
Statutenänderung:
24.06.2010.
Sitz neu:
Kaiseraugst.
Domizil neu:
Junkholzweg 1, 4303 Kaiseraugst.
Zweck:
Ausführung von Marketingdienstleistungen auf Mandatsbasis für Konsumprodukte in der Schweiz sowie Import, Export sowie Handel von und mit Waren aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Liberierung:
CHF 105'000.00.
Aktien:
1'050 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streller, Thomas, von Binningen, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Walser, Gabriel, von Wisen SO, in Zeiningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
B & T Revisions AG, in Basel, Revisionsstelle (wie bisher);
Netzer, Patrick, von Basel, in Kaiseraugst, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muttenz].