Michel Walpen
wohnhaft in Bière, aus Goms Aktuelle Mandate: Fondation Commandant Baud, Banque Raiffeisen du Mont-Tendre société coopérative Verbundene Personen: Anne Christin Ganshof van der Meersch, Fabrice Gibaud, Bernard Gilbert Perey und mehr So bleiben Sie über "Michel Walpen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michel Walpen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Michel Walpen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michel Walpen"
|
|
Michel Walpen
wohnhaft in Genève, aus Reckingen-Gluringen Aktuelle Mandate: Entreprise Michel Walpen Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Michel Walpen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michel Walpen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Michel Walpen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michel Walpen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Michel Walpen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Michel Walpen arbeiten
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Sonstige Bautätigkeit
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Michel Walpen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Michel Walpen
Publikationsnummer: 1307567, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Walpine GmbH, in Mörel-Filet, CHE-105.529.857, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1167505).
Domizil neu:
Haus Alpine, 3983 Mörel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walpen, Michel, von Reckingen-Gluringen, in Mörel-Filet, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Walpen Michel, bestehend aus folgenden Erben: Walpen-Bacher Jacqueline, von Reckingen-Gluringen und Münster-Geschinen, in Mörel-Filet, Walpen Katja, von Reckingen-Gluringen, in Mörel-Filet, Walpen Sarah, von Reckingen-Gluringen, in Mörel-Filet, Walpen Anja, von Reckingen-Gluringen, in Mörel-Filet und Walpen Maria von Reckingen-Gluringen, in Mörel-Filet, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 1167505, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
CarExpert GmbH, in Mörel, CH-600.4.010.593-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 29, Publ. 5154340).
Statutenänderung:
31.10.2013.
Firma neu:
Walpine GmbH.
Sitz neu:
Mörel-Filet.
Zweck neu:
Vermietung von Immobilien sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walpen, Michel, von Reckingen-Gluringen, in Mörel-Filet, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Walpen-Bacher, Jacqueline, von Reckingen-Gluringen und Münster-Geschinen, in Mörel-Filet, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5154340, Handelsregister-Amt Wallis
Carexpert GmbH, in Mörel, CH-600.4.010.593-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2002, S. 15).
Statutenänderung:
15.07.2009.
Firma neu:
CarExpert GmbH. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch einfachen Brief.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 15.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walpen-Bacher, Jacqueline, von Reckingen-Gluringen und Münster-Geschinen, in Mörel-Filet, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: von Reckingen VS und Münster VS, in Mörel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.--];
Walpen, Michel, von Reckingen-Gluringen, in Mörel-Filet, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: von Reckingen VS, in Mörel, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--].