Christa Waldvogel
wohnhaft in Uster, aus Schübelbach Aktuelle Mandate: Waldvogel Uster AG Verbundene Personen: Sascha Waldvogel So bleiben Sie über "Christa Waldvogel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christa Waldvogel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christa Waldvogel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christa Waldvogel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christa Waldvogel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christa Waldvogel arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Christa Waldvogel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christa Waldvogel
Publikationsnummer: 6932562, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
PM&C Project Management & Consulting GmbH, in Lachen, CH-130.4.014.473-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2010, S. 14, Publ. 5775890).
Statutenänderung:
09.11.2012.
Sitz neu:
Galgenen.
Domizil neu:
Mosenstrasse 25, 8854 Galgenen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldvogel, Christa, von Schübelbach, in Lachen SZ, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbacher, Anton Hermann, von Illgau, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5775890, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
ds-pictures GmbH, bisher in Altendorf, CH-130.4.014.473-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2009, S. 16, Publ. 4994838).
Statutenänderung:
10.08.2010.
Firma neu:
PM&C Project Management & Consulting GmbH.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
Neuheimstrasse 6, 8853 Lachen SZ.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich Projekt Management und Consulting;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Fabian, von Obstalden, in Altendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Zecca, Nadia, von Galgenen, in Siebnen-Schübelbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Christa, von Schübelbach, in Lachen SZ, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Publikationsnummer: 712106, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Waldvogel Uster AG, in Uster, Seestrasse 31, 8610 Uster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
7.10.2002.
Zweck:
Betrieb eines Spenglereibetriebes sowie Ausführung von Blitzschutzanlagen;
kann gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder verwalten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Zusammenarbeitsverträge abschliessen sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Ernst Waldvogel, Spenglerei, in Uster, gemäss Übernahmebilanz per 01.04.2002 mit Aktiven von CHF 386'330.40 und Passiven von CHF 191'633.90, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 94'696.50 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse des Aktionärs.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Waldvogel, Ernst, von Schübelbach, in Uster, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Waldvogel, Christa, von Schübelbach, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Waldvogel, Sascha, von Schübelbach, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confida Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.