Christian Vontobel
wohnhaft in Dürnten, aus Wald (ZH) Aktuelle Mandate: Gebrüder Vontobel AG Verbundene Personen: Hannes Vontobel So bleiben Sie über "Christian Vontobel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Vontobel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Vontobel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Vontobel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Vontobel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Vontobel arbeiten
Handel (Maschinen)
Handel (Maschinen)
Privatpersonen mit dem Namen Christian Vontobel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Vontobel
Publikationsnummer: HR02-1005944814, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vontobel Innenausstattungen AG, in Weisslingen, CHE-198.240.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, S.0, Publ. 2396561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vontobel, Christian, von Mettmenstetten, in Weisslingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Rahel, von Zürich, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2396561, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vontobel Innenausstattungen AG, in Weisslingen, CHE-198.240.195, Dorfstrasse 21, 8484 Weisslingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.09.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Sattlerei, Polsterei, den Verkauf und die Montage von Bodenbelägen, Vorhängen und Insektenschutzanlagen, sowie den Handel mit Wohnaccessoires. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 80'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Vontobel Innenausstattungen, in Weisslingen (CHE-107.957.141), gemäss Vertrag vom 31.08.2015 und Übernahmebilanz per 01.07.2015 mit Aktiven von CHF 111'820.48 und Passiven von CHF 30'560.31, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'260.17 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vontobel, Raphael, von Mettmenstetten, in Weisslingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vontobel, Christian, von Mettmenstetten, in Weisslingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7144852, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Friedberg Liestal AG, in Liestal, CH-280.3.007.826-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2008, S. 4, Publ. 4602334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argast, Urs, von Basel, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vontobel, Christian, von Zürich, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otto, Dr. Hula, österreichischer Staatsangehöriger, in Elgg, Revisionsstelle.