Christian Ulrich Vonarburg
wohnhaft in Luzern, aus Luzern Aktuelle Mandate: Konzentro AG Verbundene Personen: Paul Loosli, Christine Reusser So bleiben Sie über "Christian Ulrich Vonarburg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Ulrich Vonarburg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Ulrich Vonarburg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Ulrich Vonarburg"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Ulrich Vonarburg leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Ulrich Vonarburg arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Ulrich Vonarburg
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Ulrich Vonarburg
Publikationsnummer: HR02-1005344190, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Association Spitex privée Suisse (ASPS), in Bern, CHE-112.619.980, Verein (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258379).
Statutenänderung:
10.09.2021. 27.10.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vonarburg, Christian, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn Kräutli, Katharina, von Küsnacht (ZH), in Fällanden, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Aegerter, David, von Röthenbach im Emmental, in Attiswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005263316, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung ORBETAN, in Thalheim an der Thur, CHE-346.223.380, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vonarburg, Christian, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004956910, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Association Spitex privée Suisse (ASPS), in Bern, CHE-112.619.980, Verein (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793318).
Statutenänderung:
01.04.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonarburg, Christian, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hadorn, Katharina, von Küsnacht (ZH), in Fällanden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reck, Markus, von Opfikon, in Marly, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Durst, Marcel, von Basel, in Avenches, Sekretär des Vorstandes (Nichtmitglied des Vorstandes), mit Einzelprokura [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelprokura].