Christian von Weissenfluh
wohnhaft in Uetendorf, aus Hasliberg Aktuelle Mandate: Chr. von Weissenfluh, Pferdeversicherungs-Genossenschaft der Region Seftigen Verbundene Personen: Andrea Piller, Rudolf Scheidegger, Petra Nussbaum und mehr So bleiben Sie über "Christian von Weissenfluh" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian von Weissenfluh"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian von Weissenfluh" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian von Weissenfluh"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian von Weissenfluh leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian von Weissenfluh arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Betreiben von Versicherungen
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Betreiben von Versicherungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian von Weissenfluh
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian von Weissenfluh
Publikationsnummer: HR02-1006012996, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Chr. von Weissenfluh GmbH, in Uetendorf, CHE-110.077.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2010, S.3, Publ. 5819502).
Statutenänderung:
08.02.2024.
Sitz neu:
Wichtrach.
Domizil neu:
Bergweg 2, 3114 Wichtrach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Maurerarbeiten, keramischen Wand- und Bodenbelägen und Gartenarbeiten sowie aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.5.2003 von der im Handelsregister nicht eingetragen gewesenen Einzelfirma Chr. von Weissenfluh, in Uetendorf, die Aktiven von CHF 115'471.-- und die Passiven von CHF 88'895.-- gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.2002 zum Preis von CHF 26'576.-- entsprechend dem Aktivenüberschuss, wofür die beiden voll liberierten Stammeinlagen von nom. CHF 19'000.-- und CHF 1'000.-- ausgegeben werden;
der Sacheinleger Christian von Weissenfluh erhält überdies eine Forderung von CHF 6'576.-- gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Weissenfluh, Christian, von Hasliberg, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steinhauer, Thomas, von Riggisberg, in Innertkirchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Reto, von Rüegsau, in Wichtrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR01-1005949533, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Chr. von Weissenfluh, in Uetendorf, CHE-351.661.366, Wildenrüti 422 A, 3661 Uetendorf, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Dienstleistungen in den Bereichen: Kutschenfahrten, Liegenschaftsunterhalt, Herstellung von Möbelunikaten, Coaching.
Eingetragene Personen:
von Weissenfluh, Christian, von Hasliberg, in Uetendorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004652219, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Pferdeversicherungs-Genossenschaft der Region Seftigen, in Riggisberg, CHE-102.043.618, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3366029).
Domizil neu:
c/o Andrea Piller, Werner Abeggstrasse 22, 3132 Riggisberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rytz, Peter, von Ferenbalm, in Kirchdorf BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brönnimann, Sandra, von Wald BE und Zumholz, in Riggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Andrea, von Wald (BE), in Riggisberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Weissenfluh, Christian, von Hasliberg, in Uetendorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.