Urs von Planta
wohnhaft in Wettswil, aus Chur und Zuoz Aktuelle Mandate: Beck + von Planta GmbH Verbundene Personen: Elisabeth Beck So bleiben Sie über "Urs von Planta" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs von Planta"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs von Planta" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs von Planta"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Urs von Planta leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Urs von Planta arbeiten
Dienstleistungen für Schulunterricht und sonstigen Unterricht
Dienstleistungen für Schulunterricht und sonstigen Unterricht
Privatpersonen mit dem Namen Urs von Planta
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Urs von Planta
Publikationsnummer: 6307524, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Coca-Cola HBC Schweiz AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.7.903.246-4, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 24, Publ. 5982462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Planta, Urs, von Chur, in Wettswil am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönz, Barbara, von Vals, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6304536, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Coca-Cola HBC Schweiz AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.921.282-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 29, Publ. 5573734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Planta, Urs, von Chur, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bogdanovic, Zoran, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bogdanovic, Zoran, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gawlowski, Tomas, tschechischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Yvonne, von Grosswangen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4743396, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Valser Mineralquellen AG, in Bolligen, CH-035.9.032.870-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 3, Publ. 3800208).
mit Hauptsitz in:
Vals.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-350.3.007.881-4.
Beginn Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.] [bisher: Beginn Hauptsitz: 14.03.2003].Zweck Hauptsitz neu: [Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von René Huber, Barry O'Connell, Urs von Planta, Fritz Bärlocher, Marius R. Croitoru, Fedra Petrini, Barbara Tönz und Thorsten Weber von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, René, von Zürich, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodel, Rolf, von Fahrwangen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Connell, Barry, irischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Planta, Urs, von Chur, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venieris, Periklis, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärlocher, Fritz, von Thal, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murray, Robert J., Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Croitoru, Marius R., rumänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrini, Fedra, von Comano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jörg, von Wassen, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz, Barbara, von Vals, in Zollikerberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.