Christoph von Ah
wohnhaft in Winterthur, aus Giswil Aktuelle Mandate: coon architektur GmbH Verbundene Personen: Matthias Gerber, Christoph Barth So bleiben Sie über "Christoph von Ah" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph von Ah"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph von Ah" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph von Ah"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph von Ah leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph von Ah arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Christoph von Ah
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph von Ah
Publikationsnummer: HR02-1004960331, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ACF Tore GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-388.852.044, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4304449).
Statutenänderung:
23.07.2020.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 22, 8604 Volketswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ah, Christoph Robert, von Schleitheim, in Eschlikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Fabian, von Triengen, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Illnau-Effretikon, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dürst, Andreas, von Glarus Nord, in Feusisberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Freienbach, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004960369, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FACH Tore GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-394.678.783, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3970899).
Statutenänderung:
23.07.2020.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 22, 8604 Volketswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ah, Christoph, von Schleitheim, in Eschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Fabian, von Triengen, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4304449, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ACF Tore GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-388.852.044, Hintergasse 7, 8307 Bisikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.06.2018.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel, Import, Export sowie die Montagen von Metallbauteilen und Baunebenprodukten, sowie Dienstleistungen aller Art im Bereich Montagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 05.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fischer, Fabian, von Triengen, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dürst, Andreas, von Glarus Nord, in Freienbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Ah, Christoph Robert, von Schleitheim, in Eschlikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.