Christine Vollenweider Progin
wohnhaft in Sion, aus Genève Aktuelle Mandate: Fondation Investis-toit Verbundene Personen: Jean Yves Charles Roux, Thierry Pascal Schär, Laura Sarrasin und mehr So bleiben Sie über "Christine Vollenweider Progin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Vollenweider Progin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Vollenweider Progin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Vollenweider Progin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Vollenweider Progin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Vollenweider Progin arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Christine Vollenweider Progin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Vollenweider Progin
Publikationsnummer: HR02-1005364669, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Fondation Investis-toit, à Martigny, CHE-203.437.481, fondation (No. FOSC 112 du 13.06.2019, Publ. 1004650636).
Nouvelle adresse:
Rue des Sablons 15, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rosset, Eliane Gabrielle, de Martigny, à Sembrancher, présidente, avec signature collective à deux;
Grinzinger, Jennifer, de Vouvry, à Martigny, membre, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Sarrasin, Laura, de Bovernier, à Martigny-Combe, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Gianadda, Marc Nicolas, de Sion, à Grimisuat, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Vollenweider Progin, Christine, de Genève, à Sion, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Philippin, Daniel, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 3492879, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Fondation Investis-toit, à Martigny, CHE-203.437.481, c/o Jennifer Grinzinger, Chemin des Glariers 9, 1920 Martigny, fondation (nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
12.04.2017.
But:
entreprendre des projets de construction ou de rénovation de logements en collaboration avec des administrations communales, des mécènes, des investisseurs et des privés (propriétaires);
mettre en location des logements notamment à loyer modérés, à des personnes en situation de précarité (personnes seules, familles, personnes âgées ou en situation de handicap), apporter une aide à une population diversifiée, créer de nouveaux projets dans une logique de développement durable;
négocier et rechercher des fonds, agir dans l'acquisition et la vente de biens immobiliers;
s'occuper de la gestion des immeubles ou appartements et travailler en collaboration avec l'association Immo-Solidaire, partenaire principal pour le placement de personnes en situation de précarité.
Réserve de modification du but par les fondateurs:
cf. acte de fondation pour les détails.
Personne(s) inscrite(s):
Rosset, Eliane Gabrielle, de Martigny, à Sembrancher, présidente, avec signature collective à deux;
Sarrasin, François Bernard, de Bovernier, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), vice-président, avec signature collective à deux;
Grinzinger, Jennifer, de Vouvry, à Martigny, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Gianadda, Marc Nicolas, de Sion, à Grimisuat, membre, sans droit de signature;
Roux, Jean Yves Charles, de Grimisuat, à Fully, membre, sans droit de signature;
Schär, Thierry Pascal, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), membre, sans droit de signature;
Vollenweider Progin, Christine, de Genève, à Sion, membre, sans droit de signature;
Fiduciaire du St-Bernard Sàrl (CHE-114.713.093), à Orsières, organe de révision.