Didier Vögelin
wohnhaft in Arbaz, aus Dörflingen Aktuelle Mandate: La Rouvraie, Centre de Jeunesse, Optigestion Services Immobiliers SA Verbundene Personen: Francis Angéloz, Bernard Luc Schumacher, Vincent Schneider und mehr So bleiben Sie über "Didier Vögelin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Didier Vögelin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Didier Vögelin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Didier Vögelin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Didier Vögelin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Didier Vögelin arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Didier Vögelin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Didier Vögelin
Publikationsnummer: HR02-1005599399, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
pilum gmbh, bisher in Lupsingen, CHE-104.785.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639772).
Statutenänderung:
27.10.2022.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Niederholzstrasse 36, 4125 Riehen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Erbringung von Dienstleistungen und Schulungen auf dem Gebiet der Informatik, die Erbringung von pflegerischen Leistungen sowie den Handel mit Waren aller Art und die Verwaltung von Unternehmungen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt und indirekt damit im Zusammenhang stehen. Des Weiteren kann die Gesellschaft Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Erfindungen, Patente und sonstige lmmaterialgüterrechte auswerten und vermitteln sowie Kapitalanlagen aller Art erwerben, vermitteln und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögelin, Didier Guy, von Basel, in Riehen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lupsingen];
Vögelin, Daniela, von Basel, in Riehen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lupsingen].
Publikationsnummer: HR02-1004639772, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
pilum gmbh, in Lupsingen, CHE-104.785.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, S.0, Publ. 1970829).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögelin, Didier Guy, von Basel, in Lupsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vögelin, Daniela, von Basel, in Lupsingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ].
Publikationsnummer: 1109939, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
pilum gmbh, in Zürich, CH-320.4.044.900-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2013, Publ. 1014543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobi, Brigitte, von Rapperswil BE, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögelin, Didier Guy, von Basel, in Lupsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.