Patricia Villars
wohnhaft in Meyrin, aus Bern und Evilard Aktuelle Mandate: Fondation de prévoyance Musiques-Arts, Le Conservatoire de Musique de Genève Verbundene Personen: Cyril Ledermann, Aude Joly, Gérald Cerf und mehr So bleiben Sie über "Patricia Villars" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patricia Villars"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patricia Villars" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patricia Villars"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patricia Villars leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patricia Villars arbeiten
Betreiben von Pensionskassen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Betreiben von Pensionskassen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Patricia Villars
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patricia Villars
Publikationsnummer: 2769946, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Fürsorgestiftung der Refidar Treuhand-Gesellschaft, in Opfikon, CH-020.7.903.302-4, Berufliche Vorsorge, Stiftung (SHAB Nr. 134 vom 16.07.2003, S. 17, Publ. 1085330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villars, Patricia, von Evilard, in Meyrin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Christian, von Unterägeri, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Refidar Treuhand - Gesellschaft, in O p f i k o n , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2001, S. 2166).
Statutenänderung:
30.03.2001.
Firma neu:
REFIDAR MOORE STEPHENS AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(REFIDAR MOORE STEPHENS SA) (REFIDAR MOORE STEPHENS Ltd.).
Zweck neu:
Betrieb einer Treuhand- und Revisionsgesellschaft mit allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung sowie Buchführung, Finanzierung, Gründung, Verwaltung und Liquidation von Gesellschaften, Führung von Sekretariaten und dergleichen;
kann andere Gesellschaften und Liegenschaften kaufen, verwalten und verkaufen.
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.- [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 500.-].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft haben durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen, falls die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blöchlinger, Josef, von Goldingen, in Begnins, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Denis, von Genf und Buchberg, in Vernier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villars, Patricia, von Evilard, in Meyrin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acklin, Thomas, von Herznach, in Buchs AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau, ohne eingetragene Funktion].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Moore Stephens AG (Moore Stephens SA) (Moore Stephens Ltd), in Opfikon, Besorgung aller Geschäfte des Revisions- und Treuhandwesens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.141 vom 24.7.1995 S.4148).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Josef, von Goldingen, in Begnins, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied);
Chavaz, Christian, von Onex, in Veyrier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion);
Müller, Anton, von Kulmerau, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion);
Keller, Denis, von Genf und Buchberg, in Vernier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moscatelli, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Veyrier, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Vernier, mit Kollektivprokura zu zweien);
Tritten, Patrick, von Dardagny, in Veyrier, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: mit Kollektivprokura zu zweien);
Fellay, Bernard, von Chêne-Bourg, in Plan-les-Ouates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Villars, Patricia, von Evilard, in Meyrin, mit Kollektivprokura zu zweien.