Regula Brigitte Vetsch
wohnhaft in Abtwil, aus Grabs Aktuelle Mandate: Engeler AG Heizungen, Zuzwil, Kreis Wasser AG Verbundene Personen: Zeno Michael Böhm, Dario Cilluffo, Heinrich Kreis und mehr So bleiben Sie über "Regula Brigitte Vetsch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Regula Brigitte Vetsch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Regula Brigitte Vetsch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Regula Brigitte Vetsch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Regula Brigitte Vetsch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Regula Brigitte Vetsch arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Regula Brigitte Vetsch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Regula Brigitte Vetsch
Publikationsnummer: HR02-1004999728, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Engeler AG Heizungen, Zuzwil, in Zuzwil (SG), CHE-107.103.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770218).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreis , Heinrich, von St. Gallen, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (Ontario) (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cilluffo, Dario, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetsch, Regula Brigitte, von Grabs, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2808335, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kreis Wasser AG, in St. Gallen, CHE-103.346.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 17, Publ. 5680280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-102.253.009), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Cursaro, Ivan, italienischer Staatsangehöriger, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häberlin, Simon, von Amriswil, in Flawil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suarez, Maria Virgina, spanische Staatsangehörige, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetsch, Regula Brigitte, von Grabs, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5166166, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Schneider Aquatec AG, in Thal, CH-320.3.027.474-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 18, Publ. 4877072).
Statutenänderung:
09.07.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.07.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 250'000.00 verrechnet, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mullis, Stephan, von Flums, in Staad SG (Thal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Regula, von Grabs, in Bernhardzell (Waldkirch), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann, Cornel, von St. Gallen, Zürich und Winterthur, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.