Christian Vanelli
wohnhaft in Jona, aus Dürnten Aktuelle Mandate: Leichtmetallbau AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christian Vanelli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Vanelli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Vanelli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Vanelli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Vanelli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Vanelli arbeiten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Privatpersonen mit dem Namen Christian Vanelli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Vanelli
Publikationsnummer: 6305630, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Leichtmetallbau AG, bisher in Wädenswil, CH-020.3.915.769-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2009, S. 26, Publ. 5255128).
Gründungsstatuten:
24.07.1972.
Statutenänderung:
13.07.2011.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Engelhölzlistrasse 9d, 8645 Jona.
Zweck neu:
Betrieb einer Werkstätte zur Verarbeitung von Metallwaren, Herstellung und Montage von Metallbauteilen und Handel mit Metallwaren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 70'000.00.
Liberierung:
CHF 70'000.00.
Aktien:
70 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi Treuhand AG (CH-020.3.915.428-6), in Bubikon, Revisionsstelle (wie bisher);
Vanelli, Christian, von Dürnten, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüti ZH, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3547690, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Fitness-Factory GmbH, in Dürnten, CH-020.4.001.536-1, Betrieb eines Fitnesscenters, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.1999, S. 5915).
Statutenänderung:
11.08.2006, 14.08.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Paul, von Wildhaus, in Bubikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Kuster, Claudia, von Grüsch, in Wetzikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Vanelli, Christian, von Dürnten, in Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Vanelli, Karin, von Kirchberg SG, in Jona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masshard, Fritz, von Mühlethurnen, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Steiner, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Fitness-Factory GmbH, in D ü r n t e n, Betrieb eines Fitnesscenters, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.1996, S. 60).
Statutenänderung:
23.09.1998.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Paul, von Wildhaus, in Bubikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-];
Brunner, Karin, von Kirchberg SG, in Jona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-];
Kuster, Claudia, von Grüsch, in Wetzikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin , mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Vanelli, Christian, von Dürnten, in Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-].