Christian Vajda
wohnhaft in 5415 Obersiggenthal, aus Obersiggenthal Aktuelle Mandate: Connect 2 Communications GmbH Verbundene Personen: Sorin Gabriel Muncaciu So bleiben Sie über "Christian Vajda" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Vajda"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Vajda" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Vajda"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Vajda leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Vajda arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Vajda
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Vajda
Publikationsnummer: 2984649, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BNP Paribas (Suisse) SA, in Zürich, CHE-139.576.978, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2804725).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vajda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hermetschwil-Staffeln, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cottier, Philippe, von Rougemont, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Briganti, Marco, von Lugano, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmeyer, Jean-Claude, französischer Staatsangehöriger, in Dietwiller (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5787778, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Connect 2 Communications GmbH, in Oberrohrdorf, CH-400.4.026.878-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2005, S. 1, Publ. 3005698).
Statutenänderung:
19.08.2010.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 31.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vajda, Christian, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4252024, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BNP Paribas (Suisse) SA, in Zürich, CH-020.9.001.565-8, Betrieb einer Bank, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2006, S. 16, Publ. 3502042).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bugnon, François, von Genf, in Genf, Mitglied der Generaldirektion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ricci, Robert, französischer Staatsangehöriger, in Cologny, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchholz, Dieter, von Frauenfeld, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chou, Joy, belgischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fichter, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luna, Jesus, spanischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mossaz, Christian, von Avusy, in Veyrier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mouttet, Patrick, von Vermes, in Borex, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Max, von Wittinsburg, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Christoph, von Buchs ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Meenen, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Veigy-Foncenex (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barthel, Jean-Michel, französischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pebereau, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perben, Yves, von Genève, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaillard, Marcel, von Chamoson, in Nyon, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abraham, Johannan, indischer Staatsangehöriger, in Kerala (IN), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Peter, von Rüderswil, in Jona, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Rudolf, von Bern, in Mies, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruesch, Daniel, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciardo, Franco, von Uster, in Stäfa, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cottier, Philippe, von Rougemont, in Herrliberg, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ermini, Martin, von Basel, in Duggingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluck, Cyrille, von Schlatt ZH, in Menziken, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Burg AG, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Hostettler, Jean-Thierry, von Plan-les-Ouates, in Vernier, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ionati, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Copponex (FR), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Israel, Felix, von Genève, in Troinex, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacob-Nebout, Isabelle, französische Staatsangehörige, in Chêne-Bougeries, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Justiz, Angelika, von Alt St. Johann, in Chur, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moham, Ralph, von Chur, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mudie, Alan, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Netter, Géraldine, von Gressy, in Genève, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pagliara, Egidio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saldanha, Luke, indischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulliger, Patrick, von Lausanne, in Buchillon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Marc, von Lausanne, in Coppet, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Hanspeter, von Speicher, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Montero, Marcos, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vajda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hermetschwil-Staffeln, mit Kollektivprokura zu zweien.