Hanspeter Urech
wohnhaft in Villigen, aus Othmarsingen Aktuelle Mandate: Jupali AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Hanspeter Urech" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hanspeter Urech"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hanspeter Urech" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hanspeter Urech"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hanspeter Urech leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hanspeter Urech arbeiten
Betreiben von Ferienunterkünften
Betreiben von Ferienunterkünften
Privatpersonen mit dem Namen Hanspeter Urech
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hanspeter Urech
Publikationsnummer: HR02-1004859861, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Jupali AG, in Mönthal, CHE-106.795.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2969143).
Statutenänderung:
18.03.2020.
Sitz neu:
Villigen.
Domizil neu:
Ampfleteweg 3, 5234 Villigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Hanspeter, von Othmarsingen, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mönthal].
Publikationsnummer: 1790559, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Mühlehof Farbhaus AG, in Uzwil, CHE-105.881.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 21, Publ. 4795570).
Firma neu:
Mühlehof Farbhaus AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.10.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Hanspeter, von Hallwil, in Oberbüren, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Urech-Mühlemann, Regula, von Hallwil, in Oberbüren, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3357106, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Phoenix Electronics, bisher in Niederlenz, CH-400.3.010.378-5, Entwicklung von und Handel mit Computern usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2006, S. 3, Publ. 3221386).
Statutenänderung:
19.04.2006.
Sitz neu:
Mönthal.
Domizil neu:
Feldstrasse 109, 5237 Mönthal.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 04.03.1992 ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielmann, Torsten, von Birrhard, in Birrhard, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kray Treuhand & Beratung, in Ehrendingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Hanspeter, von Othmarsingen, in Mönthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Othmarsingen, Delegierter];
Kray Treuhand & Revisions GmbH, in Ennetbaden, Revisionsstelle.