Silvio Ughini
wohnhaft in Altstätten, aus Altstätten und Cazis Aktuelle Mandate: AG für Planung und Bauleitung Altstätten SG Verbundene Personen: Johanna Ughini So bleiben Sie über "Silvio Ughini" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Silvio Ughini"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Silvio Ughini" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Silvio Ughini"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Silvio Ughini leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Silvio Ughini arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Silvio Ughini
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Silvio Ughini
Publikationsnummer: HR02-1004737934, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
AG Feldwiesenstrasse, in Altstätten, CHE-101.423.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, S.0, Publ. 2237483).
Firma neu:
AG Feldwiesenstrasse in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.09.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ughini, Silvio, von Cazis, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004665215, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Raiffeisenbank Oberes Rheintal Genossenschaft, in Altstätten, CHE-105.805.342, Genossenschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2018, S.0, Publ. 1004453309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ughini, Silvio, von Cazis, in Altstätten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen (CH-320.9.045.078-2)];
Kopp, Ralph, von Romanshorn, in Rüthi (Rheintal) (Rüthi (SG)), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lamorte, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Au SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2858517, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Raiffeisenbank Oberes Rheintal Genossenschaft, in Altstätten, CHE-105.805.342, Genossenschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2640073).
Statutenänderung:
23.04.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Kriessern Genossenschaft, in Oberriet SG (CHE-107.294.168), gemäss Fusionsvertrag vom 12./20.01.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 164'586'154.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 159'701'824.83 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten 1'409 Anteile zu CHF 200.00. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Brigitte, von Flums, in Kriessern (Oberriet SG), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Josef Anton, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zünd, Louis Josef, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Zünd, Louis Josef, in Altstätten SG, Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ughini, Silvio, von Cazis, in Altstätten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Quauka, Patrick, von Diepoldsau, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Roman, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaspar, Remo, von Rüti ZH, in Sevelen, mit Kollektivprokura zu zweien.