Hans Tschudin
wohnhaft in Uzwil, aus Lupsingen Aktuelle Mandate: Autorennbahn - Center Uzwil, Hans Tschudin Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Hans Tschudin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Tschudin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans Tschudin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Tschudin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans Tschudin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans Tschudin arbeiten
Handel (Freizeitwaren)
Handel (Freizeitwaren)
Privatpersonen mit dem Namen Hans Tschudin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Tschudin
Publikationsnummer: HR02-1005072682, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Immobilien Maloya AG, in Gelterkinden, CHE-116.342.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S.6, Publ. 5942752).
Domizil neu:
c/o Karin Tozzo, Grauensteinweg 23a, 4460 Gelterkinden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudin, Hans, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudin, Hans Peter, von Lausen, in Gelterkinden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Franz, von Anwil und Ormalingen, in Ormalingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Tozzo, Karin, von Anwil, in Gelterkinden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publikationsnummer: HR02-1005007601, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tschudin Steuerberatung und Treuhand GMBH, in Zürich, CHE-113.485.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, S.0, Publ. 6406636).
Firma neu:
Tschudin Steuerberatung und Treuhand GMBH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Tschudin Tax and Trust Consulting LLC in liquidation) (Tschudin Conseil Fiscal et Fiduciaire SARL en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.10.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudin, Gloria, von Läufelfingen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudin, Hansjörg, von Läufelfingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].
Publikationsnummer: 2992555, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Hansmartin Tschudin Partnervermittlung, in Binningen, CHE-106.658.210, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2006, Publ. 3241026).
Firma neu:
Hansmartin Tschudin - rayon de lumière.
Sitz neu:
Aesch (BL).
Domizil neu:
Neumattstrasse 4, 4147 Aesch BL.
Zweck neu:
Handel mit Möbel und Immobilien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudin, Hansmartin, von Basel und Lupsingen, in Aesch (BL), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Binningen].