Walter Tschopp
wohnhaft in Emmen, aus Willisau Aktuelle Mandate: Coiffeur Sandra GmbH Verbundene Personen: Sandra Tschopp So bleiben Sie über "Walter Tschopp" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Tschopp"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Walter Tschopp" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Tschopp"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Walter Tschopp leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Walter Tschopp arbeiten
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Privatpersonen mit dem Namen Walter Tschopp
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Tschopp
Publikationsnummer: HR02-1005375538, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
wtc Consulting GmbH, in Zürich, CHE-174.142.952, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2019, Publ. 1004768836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschopp, Walter, von Bretzwil, in Luzern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Martin, von Riggisberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004768836, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
wtc Consulting GmbH, in Zürich, CHE-174.142.952, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, S.0, Publ. 7076932).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Martin, von Riggisberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Tschopp, Walter, von Bretzwil, in Luzern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3001763, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Tschopp 2T GmbH, in Schiers, CHE-115.813.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, Publ. 2195939).
Firma neu:
Tschopp 2T GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.08.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschopp, Walter, von Willisau, in Fideris, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schiers, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Tschopp, Monika Barbara, von Willisau, in Fideris, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schiers, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].