Lucien Tschachtli
wohnhaft in Wohlen, aus Kerzers und Basel Aktuelle Mandate: Tschachtli AG Verbundene Personen: Jacqueline Tschachtli, Serge Müller, Peter Trachsel So bleiben Sie über "Lucien Tschachtli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lucien Tschachtli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lucien Tschachtli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lucien Tschachtli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lucien Tschachtli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lucien Tschachtli arbeiten
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Privatpersonen mit dem Namen Lucien Tschachtli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lucien Tschachtli
Publikationsnummer: 4284081, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
FC Wohlen AG, in Wohlen (AG), CHE-114.078.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3934413).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschachtli, Lucien, von Kerzers und Basel, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zumstein, Philip George, von Zürich, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weisshaupt, Dr. Hanspeter Paul, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand-DBits.ch AG (CHE-114.054.161), in Bellikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, André, von Hägglingen, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunschweiler, Kurt, von Illnau-Effretikon, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchler, Adrian, von Kölliken, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Adrian, von Villmergen, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gürsu, Alp, von Dietikon, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CF Revconsult AG (CHE-103.271.984), in Alpnach, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2877511, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
FC Wohlen AG, in Wohlen (AG), CHE-114.078.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514391).
Statutenänderung:
31.05.2016. 31.05.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 325'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 325'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 31.05.2016.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschachtli, Lucien, von Kerzers und Basel, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Al Yousef, Monquez Kareem, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zumstein, Philip George, von Zürich, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weisshaupt, Dr. Hanspeter Paul, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobbin Al Yousef, Denise Anne Bernadette, britische Staatsangehörige, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Computer Trend AG, in Zürich, Handel mit und Fabrikation von Computern und anderen Investitionsgütern auf dem Computer- und Elektroniksektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.1999, S. 4017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschachtli, Lucien, von Basel, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschachtli, Charles, von Basel, in Ettingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Marcel, von Zürich, in Arth, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Remo, von Hemmiken, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.