Beatrice Truniger
wohnhaft in Mosnang, aus Mosnang Aktuelle Mandate: Truniger AG, Truniger & Co. Verbundene Personen: Sandro Truniger, Peter Truniger So bleiben Sie über "Beatrice Truniger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beatrice Truniger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Beatrice Truniger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beatrice Truniger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Beatrice Truniger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Beatrice Truniger arbeiten
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Privatpersonen mit dem Namen Beatrice Truniger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Beatrice Truniger
Publikationsnummer: HR02-1006096023, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 247 vom 20.12.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 13'757 vom 15.12.2023 Truniger AG, in Mosnang, CHE-350.740.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2023, Publ. 1005915716).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truniger, Beatrice, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: unbekannten Aufenthaltes].
Publikationsnummer: HR01-1005915716, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Truniger AG, in Mosnang, CHE-350.740.572, Sonnhalden 11, 9607 Mosnang, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Reparatur, den Service und die Montage von Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen und Absauganlagen sowie den Handel mit Elektrowerkzeugen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.12.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Truniger, Sandro, von Kirchberg (SG), in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Truniger, Beatrice, von Mosnang, unbekannten Aufenthaltes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Truniger & Co, in Mosnang, Service, Reparaturen und Verkauf von Elektro- und Holzbearbeitungsmaschinen, Kollektivgesellschaft (SHAB-Nr.79 vom 25.4.1995, S.2253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Alfred, von Amden, in Mosnang, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truniger, Beatrice, von Mosnang, in Mosnang, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.