Christopher Trowbridge
wohnhaft in Danbury CT, aus USA Aktuelle Mandate: Legalink Verbundene Personen: Sonia Abraham, Göran Andersson, Manuel Alejandro Ripoll Gonzalez So bleiben Sie über "Christopher Trowbridge" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christopher Trowbridge"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christopher Trowbridge" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christopher Trowbridge"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christopher Trowbridge leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christopher Trowbridge arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Christopher Trowbridge
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christopher Trowbridge
Publikationsnummer: HR02-1006059389, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Legalink, in Zürich, CHE-100.337.807, Verein (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491097).
Statutenänderung:
12.11.2022. 11.11.2023. Laut Erklärung des Vorstands vom 05.03.2024 unterliegt der Verein nicht der Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister und muss keinen Vertreter in der Schweiz haben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baysal, Pelin, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trowbridge, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Danbury / CT (US), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abraham, Sonia, malaysische Staatsangehörige, in Kuala Lumpur (MY), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Andersson, Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ripoll Gonzalez, Manuel Alejandro, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexiko-Stadt (MX), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004988779, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Legalink, in Zürich, CHE-100.337.807, Verein (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960403).
Statutenänderung:
18.05.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trowbridge, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Danbury / CT (US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.