Vladan Trailovic
wohnhaft in Arnegg, aus Oberuzwil Aktuelle Mandate: Swiss Baukeramik GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Vladan Trailovic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vladan Trailovic"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vladan Trailovic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vladan Trailovic"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vladan Trailovic leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vladan Trailovic arbeiten
Übriger Aus- und Innenausbau
Übriger Aus- und Innenausbau
Privatpersonen mit dem Namen Vladan Trailovic
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vladan Trailovic
Publikationsnummer: HR02-1005355654, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Swiss Baukeramik GmbH, in Oberuzwil, CHE-199.537.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2013, S.0, Publ. 7035924).
Statutenänderung:
07.12.2021.
Sitz neu:
Gossau (SG).
Domizil neu:
Bischofszellerstrasse 341, 9212 Arnegg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen sowie von Natursteinen und Mosaik, ferner Ausführung von Silikonfugen und Unterlagsböden, Renovationen und Unterhalt von Liegenschaften. Sie bezweckt weiter den Handel mit Baustoffen aller Art, insbesondere mit keramischen Wand- und Bodenplatten sowie mit Natursteinen und Mosaik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln oder den Gesellschaftszweck zu fördern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[gestrichen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trailovic, Vladan, von Oberuzwil, in Arnegg (Gossau (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oberuzwil].
Publikationsnummer: 7035924, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Swiss Baukeramik GmbH, in Oberuzwil, CH-320.4.071.511-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2012, Publ. 6697348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jevremovic, Goran, serbischer Staatsangehöriger, in Gossau SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trailovic, Vladan, von Oberuzwil, in Oberuzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 6697348, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Swiss Baukeramik GmbH, in Oberuzwil, CH-320.4.071.511-7, Schützengartenstrasse 1, 9242 Oberuzwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2012.
Zweck:
Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen sowie von Natursteinen und Mosaik, Ausführung von Silikonfugen und Unterlagsböden, Renovationen sowie Unterhalt von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- undAusland errichten, sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen, im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.05.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Trailovic, Vladan, von Oberuzwil, in Oberuzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jevremovic, Goran, serbischer Staatsangehöriger, in Gossau SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.