Luigi Tornisello
wohnhaft in Oftringen, aus Oftringen Aktuelle Mandate: Garage Tornisello AG, LST Handels und Liegenschaften AG Verbundene Personen: Flavio Tornisello, Martina Tornisello, Marco Tornisello und mehr So bleiben Sie über "Luigi Tornisello" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luigi Tornisello"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luigi Tornisello" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luigi Tornisello"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luigi Tornisello leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luigi Tornisello arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Luigi Tornisello
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luigi Tornisello
Publikationsnummer: HR02-1005345750, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Garage Tornisello AG, in Oftringen, CHE-108.021.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tornisello, Silvia, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornisello, Flavio, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornisello, Luigi, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tornisello, Marco, von Oftringen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oftringen].
Publikationsnummer: HR02-1005345749, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
LST Handels und Liegenschaften AG, in Oftringen, CHE-105.194.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2589779).
Domizil neu:
Kornweg 17A, 4665 Oftringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tornisello-Fehlmann, Silvia, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornisello, Flavio, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zofingen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornisello, Marco, von Oftringen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tornisello, Martina, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornisello, Luigi, von Oftringen, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3012374, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Auto Logo AG, in Oftringen, CH-400.3.020.733-5, Autogarage mit Reparaturwerkstätte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2001, S. 10206).
Statutenänderung:
30.08.2005.
Firma neu:
LST Liegenschaften AG.
Domizil neu:
Campingweg 12, 4665 Oftringen.
Zweck neu:
Immobiliengeschäfte, Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum, Erstellung von Bauten, Beteiligung an Immobiliengeschäften, Finanzierungen aller Art sowie Übernahme und Ausübung von Treuhandfunktionen;
kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Patente, Lizenzen etc. erwerben, veräussern und verwalten.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.
Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornisello, Luigi, von Oftringen, in Oftringen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Tornisello-Fehlmann, Silvia, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.