Marietta Tischhauser
wohnhaft in Azmoos, aus Sevelen Aktuelle Mandate: Magra Marmor-Granit AG Verbundene Personen: Hans Ackermann So bleiben Sie über "Marietta Tischhauser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marietta Tischhauser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marietta Tischhauser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marietta Tischhauser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marietta Tischhauser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marietta Tischhauser arbeiten
Verarbeitung von Natursteinen
Verarbeitung von Natursteinen
Privatpersonen mit dem Namen Marietta Tischhauser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marietta Tischhauser
Publikationsnummer: 2669385, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Magra Marmor-Granit AG, in Mels, CHE-106.419.912, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2006, S. 9, Publ. 3558952).
Statutenänderung:
15.12.2015.
Zweck neu:
Verarbeitung, Montage von sowie Handel mit Naturstein, Kunststein, Keramikplatten sowie Kunstgegenständen in Stein. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen sowie im In- und Ausland Betriebs- und Geschäftsliegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme sowie beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 25.06.1983 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Hans Ackermann, in Schaan (FL), eine automatische Brückensäge zum Preise von CHF 100'000.--, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].[bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft der Einzelfirma Marmor-, Granit- und Keramikplatten Hans Ackermann, in Mels, gemäss Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1992 zum Preise von CHF 70'605.20 zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an den Aktionär erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EBERLE & PARTNER TREUHAND UND REVISION AG, in Mels, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Hans, von Mels, in Vaduz (FL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Tischhauser, Marietta, von Sevelen, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Magra Marmor-Granit AG in Liquidation, in M e l s , Verarbeitung, Montage von sowie Handel mit Naturstein, Kunststein usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2000, S. 6746).
Firma neu:
Magra Marmor-Granit AG. Nachdem der gesetzmässige Zustand in bezug auf die Verwaltung und Vertretung wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 86 Abs. 3 HRegV). [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 708 Abs. 4 OR und Art. 86 Abs. 2 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf die Verwaltung und Vertretung angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist. Die Gesellschaft ist ohne Liquidator.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tischhauser, Marietta, von Sevelen, in Azmoos (Wartau), Mitglied, mit Einzelunterschrift.